Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Konsulenthuset Pontifex ApS. (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessevej 1, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Direktion: Kirsten Mølbæk Gram (direktør) (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-11-29 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Legale ejere: Kirsten Mølbæk Gram (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Navne: Kirsten Gram Holding ApS (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Mølbæk Gram (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Stiftere: Kirsten Mølbæk Gram (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Vedtægter: 2023-11-29 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-01)