Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | Revisor | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerg Allé 90, 2605 Brøndby (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 8, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-08 tilføjes Direktion: Henrik Starup (direktør) (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-08 fjernes Direktion: Brian Bjerg Schou (direktør) (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-08 tilføjes Legale ejere: DEKRA AKADEMIE A/S (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-08 fjernes Legale ejere: Bolivar ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-08 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-08 fjernes Reelle ejere: Peter Johan Sønderby-Wagner, Brian Bjerg Schou (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-11-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vinkelvej 8, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-11-22 tilføjes Direktion: Brian Bjerg Schou (direktør) (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, udvikling og salg af fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-11-22 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Legale ejere: Bolivar ApS (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-11-22 tilføjes Navne: Zugspitze ApS (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Reelle ejere: Peter Johan Sønderby-Wagner, Brian Bjerg Schou (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-11-22 tilføjes Stiftere: Bolivar ApS (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Vedtægter: 2023-11-22 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-24)