Sektion (alle) | |||||||
Navne | Revisor | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Direktion | ||||
Hovedbranche | Kapital | Revision fravalgt | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 tilføjes Navne: Nordic AI Medical ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-23 fjernes Navne: ApS KBUS 659 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 tilføjes Revisor: Powered-By Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 tilføjes Vedtægter: 2024-06-24 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-16 tilføjes Legale ejere: ASBA CONSULTING ApS, Martin Rose Holding ApS, FINANSMANAGEMENT ApS, Rasmus Elsborg Madsen Holding ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-15 fjernes Legale ejere: FINANSMANAGEMENT ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-16 tilføjes Reelle ejere: Merete Legardh Lindblad (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-15 fjernes Reelle ejere: Merete Legardh Lindblad (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsmarken 12, 1. th., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1., 1256 København K (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og udbyde intelligente life science software og løsninger samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-07 tilføjes Direktion: Henrik Lasse Lindblad (direktør) (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-07 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-07 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-07 tilføjes Legale ejere: FINANSMANAGEMENT ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-12-07 fjernes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-07 tilføjes Navne: ApS KBUS 659 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-12-06 fjernes Navne: ApS KBUS 18 nr. 659 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-07 tilføjes Reelle ejere: Merete Legardh Lindblad (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-12-07 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-12-07 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-12-07 tilføjes Vedtægter: 2023-12-07 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2023-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1., 1256 København K (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-14 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-11-14 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-14 tilføjes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-14 tilføjes Navne: ApS KBUS 18 nr. 659 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-14 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-14 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-14 tilføjes Vedtægter: 2023-11-14 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-24)