Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VentTek ApS. (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-11-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøderupvej 18, 4733 Tappernøje (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Direktion: Kenneth Lohse Hedegaard (direktør) (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og finansiering, samt virke som holdingselskab, samt hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-11-15 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Legale ejere: Kenneth Lohse Hedegaard (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Navne: Hedegaards Holding ApS (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Lohse Hedegaard (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Stiftere: Kenneth Lohse Hedegaard (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Vedtægter: 2023-11-15 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-21)