Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LVK BYG ApS. (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Skolevej 26, 5450 Otterup (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Direktion: Laura Kaziukoniené (direktør) (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering i unoterede kapitalandele. (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2023-11-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Legale ejere: Laura Kaziukoniené (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Navne: LVK Holding Otterup ApS (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Reelle ejere: Laura Kaziukoniené (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Stiftere: Laura Kaziukoniené (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Vedtægter: 2023-11-13 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-21)
Den 2023-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-21)