Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 tilføjes Direktion: Mikkel Oppendieck Preisler (direktør) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-09 fjernes Direktion: Victoria Maria Holmes Thyland (direktør) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-09 tilføjes Legale ejere: MXNKEYS ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-09 fjernes Legale ejere: MEDIA GROUP DENMARK ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-09 fjernes Reelle ejere: Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen, Henrik Aasted Rothenbücher (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 72, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Direktion: Victoria Maria Holmes Thyland (direktør) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at arbejde med iværksætteri og hjælp til startup virksomheder samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-11-17 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Legale ejere: MEDIA GROUP DENMARK ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-11-17 tilføjes Navne: Start Snart ApS (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Reelle ejere: Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen, Henrik Aasted Rothenbücher (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-11-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Stiftere: MEDIA GROUP DENMARK ApS (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Vedtægter: 2023-11-17 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-17)