Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brovangen 21, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Brovangen 21, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-01-01 tilføjes Bibranche: Vinduespolering (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2023-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brovangen 21, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-11-16 tilføjes Direktion: Immanuel Frederik Borby Steimel (direktør) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-11-16 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: borbysservice@gmail.com (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Legale ejere: Immanuel Frederik Borby Steimel, Ditte Borby Harboe Pihl, Louise Borby Steimel (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Navne: Borbys Service ApS (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Reelle ejere: Immanuel Frederik Borby Steimel, Ditte Borby Harboe Pihl, Louise Borby Steimel (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Stiftere: Louise Borby Steimel, Immanuel Frederik Borby Steimel, Ditte Borby Harboe Pihl (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Vedtægter: 2023-11-16 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-17)