Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Ejerskaber |
Den 2023-11-17 tilføjes Legale ejere: Sofie Rysgaard-Højberg, Morten Thune Højberg (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-11-16 fjernes Legale ejere: Morten Thune Højberg (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-11-11 tilføjes Legale ejere: Morten Thune Højberg (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-11-17 tilføjes Reelle ejere: Sofie Rysgaard-Højberg (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-17 fjernes Reelle ejere: Morten Thune Højberg (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-11 tilføjes Reelle ejere: Morten Thune Højberg, Morten Thune Højberg (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-11-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hauchsvej 4, 1825 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Direktion: Morten Thune Højberg (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-11-11 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Navne: Sofie RH Holding ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Stiftere: Morten Thune Højberg (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Vedtægter: 2023-11-11 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MMKS Invest ApS. (offentliggjort 2023-12-14)