Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-27 tilføjes Legale ejere: Frederik Jens Lindblad Debel, Caroline Lindblad Debel (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-01 tilføjes Legale ejere: Robert Debel Rasmussen, Poul Ravn Christensen (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-27 tilføjes Reelle ejere: Frederik Jens Lindblad Debel, Caroline Lindblad Debel (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-01 tilføjes Reelle ejere: Robert Debel Rasmussen, Poul Ravn Christensen (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Louise Park 6, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Ravn Christensen (formand) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Direktion: Robert Debel Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved indgåelse af licensaftaler, og hermed forbundet virksomhed fra opfindelser af produkter, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-11-01 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Hovedbranche: Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Navne: Sirpo ApS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Stiftere: Robert Debel Rasmussen, Poul Ravn Christensen (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Poul Ravn Christensen, Robert Debel Rasmussen og Simon Debel i forening. (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Vedtægter: 2023-11-01 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-02)