Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-10-23 tilføjes Direktion: Kaspar Bonde Eriksen (direktør) (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: rasmushnielsen@gmail.com (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-23 tilføjes Legale ejere: RHN Holding ApS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mothsvej 62, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed med fokus på rentebærende værdipapirer med pant i fast ejendom (pantebreve) og relaterede aktiver. (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-10-23 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Navne: Soikos Asset-Backed Investments ApS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Reelle ejere: Kaspar Bonde Eriksen, Rasmus Hougaard Hytteballe Nielsen (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Stiftere: RHN Holding ApS, Kaspar Bonde Eriksen (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Vedtægter: 2023-10-09 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-02)