Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-17 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BMH HOLDING A/S. (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-12-27 tilføjes Legale ejere: Jørn Møller, Jan Koch Møller, Martine Straarup Bjørnsten, Christoffer Straarup Møller (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-12-27 fjernes Legale ejere: Kirsten Marie Møller (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-12-26 fjernes Legale ejere: Jørn Møller, Jan Koch Møller, Christoffer Straarup Møller, Martine Straarup Bjørnsten (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-12-14 tilføjes Legale ejere: Martine Straarup Bjørnsten, Kirsten Marie Møller (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-12-13 tilføjes Legale ejere: Kirsten Marie Møller, Jørn Møller, Jan Koch Møller, Christoffer Straarup Møller (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 fjernes Legale ejere: Kirsten Marie Møller (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-12 fjernes Legale ejere: Kirsten Marie Møller (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-27 tilføjes Reelle ejere: Jørn Møller, Jan Koch Møller (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-12-27 fjernes Reelle ejere: Kirsten Marie Møller (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-12-14 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Marie Møller (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-12-13 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Marie Møller (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 fjernes Reelle ejere: Kirsten Marie Møller (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-12 fjernes Reelle ejere: Kirsten Marie Møller (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøndervej 7, 6500 Vojens (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Direktion: Jan Koch Møller (direktør) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-07-01 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Legale ejere: Kirsten Marie Møller (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-11-01 tilføjes Navne: BMH Holding 2023 ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Reelle ejere: Kirsten Marie Møller (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-11-01 tilføjes Stiftere: Kirsten Marie Møller (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Vedtægter: 2023-11-01 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-01)