Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Legale ejere | Vedtægter | Virksomhedsstatus | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2023-12-01 tilføjes Direktion: André Ras Lønberg (direktør) (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-12-01 tilføjes Legale ejere: Victor Ras Lønberg, André Ras Lønberg (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-12-01 tilføjes Vedtægter: 2023-12-01 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-11-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storegade 9, 6780 Skærbæk (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning til dette. (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-12-01 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 tilføjes Navne: Det nye mødested ApS (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 tilføjes Reelle ejere: Victor Ras Lønberg, André Ras Lønberg (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 tilføjes Stiftere: Victor Ras Lønberg, André Ras Lønberg (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene. (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 tilføjes Vedtægter: 2023-10-25 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-11-01)