Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Asger Emil Balle(virk.: 3) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Asger Emil Balle | 15.01.2021 | H.C. Ørsteds Vej 23, 1879 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A.B Capital ApS | 44397153 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
A.B Capital ApS. |
Sidst opdateret den 30.10.2023 og angivet som gældende fra 26.10.2023 (328 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
A. Bang Holding ApS | 43075373 |
A. Barents ApS | 44144441 |
A. Bashi | 40503412 |
A.B Auto | 42179981 |
A. Baylund Holding ApS | 42213837 |
A. Beauty ApS | 37810916 |
A.BECH ApS | 40980687 |
A. Becker ApS | 38476742 |
A. Begtorp Holding ApS | 41272961 |
A.BEHREND A/S | 19876616 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Asger Emil Balle(virk.: 3) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Asger Emil Balle(virk.: 3) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 3 | 0 | 6 |
Pct. | 18 % | 27 % | 0 % | 55 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |