Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 12, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 12, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 12, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Direktion: Linda Sandey Mortensen (direktør) (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af malerfirma samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-09-30 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-10-29 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Legale ejere: Linda Sandey Mortensen, Michael Bjeldbak (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Navne: Malerfirmaet L&M ApS (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Reelle ejere: Linda Sandey Mortensen, Michael Bjeldbak (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Stiftere: Michael Bjeldbak, Linda Sandey Mortensen (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de 2 direktører i forening. (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Vedtægter: 2023-10-29 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-30)