Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lystbådevej 18, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-03 fjernes Direktion: Thomas Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-03 fjernes Legale ejere: Thomas Petersen, Niels Kåre Skovmand (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-03 fjernes Navne: NS-TP ApS (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-03 fjernes Reelle ejere: Thomas Petersen, Niels Kåre Skovmand (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-03 fjernes Stiftere: Thomas Petersen, Niels Kåre Skovmand (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lystbådevej 18, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Direktion: Thomas Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed og at eje anparter i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Legale ejere: Thomas Petersen, Niels Kåre Skovmand (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Navne: NS-TP ApS (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Reelle ejere: Thomas Petersen, Niels Kåre Skovmand (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Stiftere: Thomas Petersen, Niels Kåre Skovmand (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Vedtægter: 2023-10-27 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-08)