Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Topperne 11, 2. 23., 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnehusene 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-10-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnehusene 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-10-24 tilføjes Direktion: Yunus Emre Kücükkart (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-10-24 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Legale ejere: Yunus Emre Kücükkart (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Navne: YEK Holding ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Reelle ejere: Yunus Emre Kücükkart (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Stiftere: Yunus Emre Kücükkart (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Vedtægter: 2023-10-24 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-26)