Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 tilføjes Direktion: Hanna Kristina Esther Franzén (direktør) (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 tilføjes Legale ejere: Hanna Kristina Esther Franzén, Kristine Østervig Kjærulff, Victoria Garber Holding ApS, Riel Holding ApS (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-17 fjernes Legale ejere: Kristine Østervig Kjærulff, Victoria Garber Holding ApS, Riel Holding ApS (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-18 tilføjes Reelle ejere: Hanna Kristina Esther Franzén, Kristine Østervig Kjærulff, Victoria Ellen Garber Riel, Frederik Garber Riel (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-06-17 fjernes Reelle ejere: Kristine Østervig Kjærulff, Victoria Ellen Garber Riel, Frederik Garber Riel (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-15 tilføjes Direktion: Kristine Østervig Kjærulff (direktør) (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2023-10-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-25 tilføjes Legale ejere: Kristine Østervig Kjærulff, Victoria Garber Holding ApS, Riel Holding ApS (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-10-24 fjernes Legale ejere: Victoria Garber Holding ApS, Riel Holding ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-10-23 tilføjes Legale ejere: Victoria Garber Holding ApS, Riel Holding ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-10-25 tilføjes Reelle ejere: Kristine Østervig Kjærulff, Victoria Ellen Garber Riel, Frederik Garber Riel (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2023-10-24 fjernes Reelle ejere: Victoria Ellen Garber Riel, Frederik Garber Riel (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-10-23 tilføjes Reelle ejere: Victoria Ellen Garber Riel, Frederik Garber Riel (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 4, 1., 1466 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-10-23 tilføjes Direktion: Victoria Ellen Garber Riel (direktør) (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive influencerbureau, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-10-23 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: fr@garber.dk (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Navne: Road Studio ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Stiftere: Victoria Garber Holding ApS, Riel Holding ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Vedtægter: 2023-10-23 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-25)