Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Klarkærvej 12, 4600 Køge (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klarkærvej 12, 4600 Køge (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-25 fjernes Direktion: Kasper Lundgaard Thorsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Direktion: Kasper Lundgaard Thorsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-25 fjernes Legale ejere: Kasper Lundgaard Thorsen, Jesper Michael Østrup-Jeppesen (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Legale ejere: Kasper Lundgaard Thorsen, Jesper Michael Østrup-Jeppesen (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-25 fjernes Navne: Holding Me Tight ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Navne: Holding Me Tight ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-25 fjernes Reelle ejere: Kasper Lundgaard Thorsen, Jesper Michael Østrup-Jeppesen (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Reelle ejere: Kasper Lundgaard Thorsen, Jesper Michael Østrup-Jeppesen (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-25 fjernes Stiftere: Kasper Lundgaard Thorsen, Jesper Michael Østrup-Jeppesen (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Stiftere: Kasper Lundgaard Thorsen, Jesper Michael Østrup-Jeppesen (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører. (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-16 tilføjes Vedtægter: 2023-10-16 (offentliggjort 2023-10-25)