Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dorrit Bruun Olesen | 27.05.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Topp | 08.05.2024 | 27.05.2024 | adm. dir |
Maria Viskum Noltensmejer | 25.02.2024 | 08.05.2024 | adm. dir |
Ibrahim El-Moussa | 18.10.2023 | 25.02.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Susan Møller | 21.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Regitze Malou Bjerge Burmeister Melchiorsen | 27.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Martin Johan Justesen | 27.02.2024 | formand |
Michael Bayne | 27.02.2024 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Bayne | 25.02.2024 | 26.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ibrahim El-Moussa | 18.10.2023 | 23.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Martin Johan Justesen | 18.10.2023 | 26.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Regitze Malou Bjerge Burmeister Melchiorsen | 18.10.2023 | 26.02.2024 | formand |