Sektion (alle) | |||||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Revisor | Tegningsregel | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-04-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2024-04-12 (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-12 tilføjes Direktion: Lars Thorsager (direktør) (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-09 fjernes Direktion: Lars Thorsager (direktør) (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-12 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-04-09 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-26)
Den 2024-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-10-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-10-13 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Direktion: Lars Thorsager (direktør) (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2023-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsinvestering, udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-10-13 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Legale ejere: LT Group ApS (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Navne: Gammel Viborgvej 13, Tilst ApS (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Reelle ejere: Lars Thorsager (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2023-10-13 tilføjes Stiftere: LT Group ApS (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2023-10-13 tilføjes Vedtægter: 2023-10-13 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-09)