Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 4, 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Doktorvænget 4, st. tv., 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-10-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Doktorvænget 4, st. tv., 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-10-16 tilføjes Direktion: Christoffer Lund Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er tømrervirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-10-16 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Kontaktoplysninger: CM-byg@hotmail.com (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Legale ejere: Christoffer Lund Pedersen, Michael Rud Jensen (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Navne: CM Byg & Montage ApS (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Reelle ejere: Christoffer Lund Pedersen, Michael Rud Jensen (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Stiftere: Michael Rud Jensen, Christoffer Lund Pedersen (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Vedtægter: 2023-10-16 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-18)