Sektion (alle) | |||||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 tilføjes Hjemmeside: hafnialiving.dk (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 tilføjes Kontaktoplysninger: ali@hafnialiving.dk (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-08 tilføjes Direktion: Ali Kahbazy (direktør) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-08 fjernes Direktion: Mikkel Nordahl Sund (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-03-27 tilføjes Legale ejere: Ali Kahbazy (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-27 fjernes Legale ejere: MNS2018 ApS (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-27 tilføjes Reelle ejere: Ali Kahbazy (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-27 fjernes Reelle ejere: Mikkel Nordahl Sund (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindegade 6, 1303 København K (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rytterbakken 35, 2670 Greve (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-10-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytterbakken 35, 2670 Greve (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-10-11 tilføjes Direktion: Mikkel Nordahl Sund (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2023-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning til dette. (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-10-11 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Legale ejere: MNS2018 ApS (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2023-10-11 tilføjes Navne: Formidlingspartner ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Nordahl Sund (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2023-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Stiftere: MNS2018 ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene. (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Vedtægter: 2023-10-11 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-16)