Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Troels Knudsen | 22.12.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Deibjerg Kristensen | 10.10.2023 | 22.12.2023 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Deibjerg Kristensen | 08.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Randi Kjær Kok | 08.01.2024 | formand |
Gert Thomassen | 15.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Troels Knudsen | 10.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Randi Kjær Kok | 10.10.2023 | 07.01.2024 | bestyrelsesmedlem |