Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 21, 2. tv., 1058 København K (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 33, 1260 København K (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-10-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 33, 1260 København K (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-09-30 tilføjes Direktion: Morten Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at formidle salg af software relateret til ESG og bæredygtighed samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-09-30 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Legale ejere: SDG Business Holding ApS, TBS Holding Company ApS, T4F Holding ApS, ESG Implementation Partner ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Navne: Como I ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Thue Birk Svenningsen, Morten Nielsen, Christian Honoré (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Stiftere: TBS Holding Company ApS, T4F Holding ApS, SDG Business Holding ApS, ESG Implementation Partner ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Vedtægter: 2023-09-30 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-13)