Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AMCT HOLDING A/S. (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CF & TL Holding ApS. (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fire Eater Ejendomme ApS. (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 tilføjes Legale ejere: Clara Frydenberg Østgaard, Nina Frydenberg Laursen (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-05 tilføjes Legale ejere: Christine Frydenberg (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søholmsvej 8, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Direktion: Christine Frydenberg (direktør) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og forestå investeringer samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Navne: Frydenberg Female Holding ApS (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Reelle ejere: Christine Frydenberg (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Vedtægter: 2023-10-05 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-06)