Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-13 tilføjes Legale ejere: Haci Bayram, Duvarci Holding ApS (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-08-12 fjernes Legale ejere: Haci Bayram (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-08-13 tilføjes Reelle ejere: Melih Kerim Duvarci (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-04-09 tilføjes Revisor: BJ Regnskab, Registreret revisor (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-09 fjernes Revisor: REVISION SJÆLLAND GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunellevej 5, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Direktion: Haci Bayram (direktør) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af restaurationsvirksomhed og investeringsvirksomhed indenfor samme branche. (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-09-28 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Legale ejere: Haci Bayram (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2023-09-28 tilføjes Navne: Skønne Tider ApS (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Reelle ejere: Haci Bayram (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2023-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Revisor: REVISION SJÆLLAND GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-09-28 tilføjes Stiftere: Haci Bayram (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Vedtægter: 2023-09-28 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-06)