Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Regnskabs år | Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-31 tilføjes Legale ejere: P. Castillo & CO ApS, ESCO Hospitality Group A/S (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-30 fjernes Legale ejere: P. Castillo & CO ApS, ESCO Hospitality Group A/S (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-31 tilføjes Reelle ejere: Paulo Dale Ombos Castillo (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-31 fjernes Reelle ejere: Lukas Egefeld Lord Schimming (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-30 fjernes Reelle ejere: Paulo Dale Ombos Castillo (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bag Elefanterne 20, 1799 København V (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bag Elefanterne 20, 1799 København V (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-30 tilføjes Legale ejere: ESCO Hospitality Group A/S (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-03-30 tilføjes Reelle ejere: Paulo Dale Ombos Castillo, Lukas Egefeld Lord Schimming (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-03-29 fjernes Reelle ejere: Paulo Dale Ombos Castillo (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-01-01 tilføjes Direktion: Paulo Dale Ombos Castillo (direktør) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-01 fjernes Direktion: Lukas Egefeld Lord Schimming (direktør) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-01 tilføjes Legale ejere: P. Castillo & CO ApS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-01-01 fjernes Legale ejere: ESCO Hospitality Group A/S (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-01 tilføjes Reelle ejere: Paulo Dale Ombos Castillo (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-01-01 fjernes Reelle ejere: Lukas Egefeld Lord Schimming (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bag Elefanterne 20, 1799 København V (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 6, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-10-22 tilføjes Direktion: Lukas Egefeld Lord Schimming (direktør) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-10-22 fjernes Direktion: Lars Bue Simonsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-22)
Den 2023-10-05 tilføjes Direktion: Lars Bue Simonsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-22)
Den 2023-10-22 tilføjes Legale ejere: ESCO Hospitality Group A/S (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-10-22 fjernes Legale ejere: Lars Bue Simonsen (offentliggjort 2023-10-22)
Den 2023-10-05 tilføjes Legale ejere: Lars Bue Simonsen (offentliggjort 2023-10-22)
Den 2023-10-22 tilføjes Reelle ejere: Lukas Egefeld Lord Schimming (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-10-22 fjernes Reelle ejere: Lars Bue Simonsen (offentliggjort 2023-10-22)
Den 2023-10-05 tilføjes Reelle ejere: Lars Bue Simonsen (offentliggjort 2023-10-22)
Den 2023-10-22 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-10-22)
Den 2023-10-22 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-10-22)
Den 2023-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-22)
Den 2023-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-22)
Den 2023-10-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-22)
Den 2023-10-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-22)
Den 2023-10-22 tilføjes Vedtægter: 2023-10-22 (offentliggjort 2023-10-22)
Den 2023-10-05 tilføjes Vedtægter: 2023-10-05 (offentliggjort 2023-10-22)
Den 2023-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 6, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-10-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-03-31 (offentliggjort 2023-10-22)
Den 2023-10-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-10-05 (offentliggjort 2023-10-22)
Den 2023-10-05 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Navne: REK Drift ApS (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Stiftere: Lars Bue Simonsen (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-05)