Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Terndrupvej 84, 9460 Brovst (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-27 fjernes Bestyrelse: Simon Holt (formand) (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-27 fjernes Direktion: Torben Thurøe Riis (direktør) (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2023-10-03 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-27 fjernes Legale ejere: Torben Thurøe Riis, Simon Holt, Poul Bjerggård Olesen (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-27 fjernes Navne: Dyrlæger Holding ApS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-27 fjernes Reelle ejere: Torben Thurøe Riis, Simon Holt, Poul Bjerggård Olesen (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-27 fjernes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-27 fjernes Stiftere: Torben Thurøe Riis, Simon Holt, Poul Bjerggård Olesen (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 sletter virksomheden Ejerskaber: HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S. (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Terndrupvej 84, 9460 Brovst (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Bestyrelse: Simon Holt (formand) (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Direktion: Torben Thurøe Riis (direktør) (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-10-03 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Legale ejere: Torben Thurøe Riis, Simon Holt, Poul Bjerggård Olesen (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Navne: Dyrlæger Holding ApS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Reelle ejere: Torben Thurøe Riis, Simon Holt, Poul Bjerggård Olesen (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Stiftere: Torben Thurøe Riis, Simon Holt, Poul Bjerggård Olesen (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Vedtægter: 2023-10-03 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-27)