Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-12 tilføjes Legale ejere: S.Kondrup Holding ApS, Puk Højland Egebjerg (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-02-12 tilføjes Reelle ejere: Puk Højland Egebjerg, Silas Kondrup Petersen (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-10-11 tilføjes Hjemmeside: interncharlie.com (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-10-11 tilføjes Kontaktoplysninger: sigurd@interncharlie.com (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-10-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taarbæk Strandvej 105, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-10-03 tilføjes Direktion: Sigurd Bæk Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre virksomheder. (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-10-03 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Legale ejere: Sigurd Bæk Jensen Holding ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-10-03 tilføjes Navne: Intern Charlie ApS (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Reelle ejere: Sigurd Bæk Jensen (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2023-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Stiftere: Sigurd Bæk Jensen Holding ApS (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af den administrerende direktør. (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Vedtægter: 2023-10-03 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-04)