Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 165, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 165, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-10-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Herbert-Andersen Consulting ApS. (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 165, 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-09-25 tilføjes Binavne: HA-Holding ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Direktion: Luke Thomas Herbert-Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-09-25 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Legale ejere: Luke Thomas Herbert-Andersen (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Navne: Herbert-Andersen Holding ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Reelle ejere: Luke Thomas Herbert-Andersen (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Stiftere: Luke Thomas Herbert-Andersen (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene. (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Vedtægter: 2023-09-25 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-03)