Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-22 tilføjes Bestyrelse: Hans-Bo Hyldig (formand) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-22 tilføjes Direktion: Christopher Stensbjerg (direktør) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-21 fjernes Direktion: Jonas Dørken (direktør) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-22 tilføjes Legale ejere: FB Gruppen A/S, Ei Group A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-21 fjernes Legale ejere: Ei Group A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-22 tilføjes Reelle ejere: Hans-Bo Hyldig (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-22 fjernes Reelle ejere: Jonas Dørken, Søren Ulrik Toft-Jensen, Christopher Stensbjerg (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-22 tilføjes Vedtægter: 2024-05-22 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-10-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårup Østervej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 tilføjes Direktion: Jonas Dørken (direktør) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-10-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar for Holmsø P/S og anden hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-10-02 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 tilføjes Legale ejere: Ei Group A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-10-02 tilføjes Navne: Komplementarselskabet af 1/10 2023 ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 tilføjes Reelle ejere: Jonas Dørken, Søren Ulrik Toft-Jensen, Christopher Stensbjerg (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 tilføjes Stiftere: Ei Group A/S (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-10-02 tilføjes Vedtægter: 2023-10-02 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-03)