Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Akvavitvej 7, 10. 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Akvavitvej 7, 10. 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORDJYSK CNC TEKNIK ApS. (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Akvavitvej 7, 10. 3., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-09-28 tilføjes Direktion: Martin Leicht Larsen (direktør) (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-09-30 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-09-28 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Legale ejere: Martin Leicht Larsen (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Navne: MLL - Holding ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Reelle ejere: Martin Leicht Larsen (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Stiftere: Martin Leicht Larsen (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Vedtægter: 2023-09-28 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-29)