Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Tegningsregel | Kapital | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 fjernes Legale ejere: Bondos Holding ApS, MBAE3060 Holding ApS, Casin Holding ApS (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-01 tilføjes Legale ejere: Casin Family ApS, Bondo Have Holding ApS, Mappel Holding ApS (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-02-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-02-15 tilføjes Legale ejere: Nordic Crane Kynningsrud AS, Teeja AS, Heli-Hansen Invest AS (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-02-14 fjernes Legale ejere: Nordic Crane Kynningsrud AS (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-02-09 tilføjes Legale ejere: Bondos Holding ApS, MBAE3060 Holding ApS, Casin Holding ApS (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-02-08 fjernes Legale ejere: Casin Holding ApS (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-02-09 tilføjes Bestyrelse: Pål Harald Kynningsrud (formand) (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-02-08 fjernes Bestyrelse: Audun Bøhn-Kristiansen (formand) (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-02-09 tilføjes Vedtægter: 2024-02-09 (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-02-09 fjernes Reelle ejere: Casper Finn Petersen, Jeanette Kjeldsen (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene, bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Vedtægter: 2023-10-05 (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-09-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-09-26 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeskovvej 14, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 tilføjes Bestyrelse: Audun Bøhn-Kristiansen (formand) (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-09-26 tilføjes Direktion: Casper Finn Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-09-26 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-09-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 tilføjes Legale ejere: Casin Holding ApS, Nordic Crane Kynningsrud AS (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-09-26 tilføjes Navne: NC Taastrup ApS (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 tilføjes Reelle ejere: Casper Finn Petersen, Jeanette Kjeldsen (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 tilføjes Stiftere: Nordic Crane Kynningsrud AS, Casin Holding ApS (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-09-26 tilføjes Vedtægter: 2023-09-26 (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-26)