Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 14, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 14, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 14, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@ostergaard.one (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Direktion: Laurits Vines Østergaard (direktør) (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service, produktion og dermed forbundne aktiviteter (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-09-21 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Legale ejere: Kasper Nordmark Hansen, Laurits Vines Østergaard, Andreas Vines Østergaard (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Navne: AKL BYG ApS (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Reelle ejere: Kasper Nordmark Hansen, Laurits Vines Østergaard, Andreas Vines Østergaard (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Stiftere: Laurits Vines Østergaard, Kasper Nordmark Hansen, Andreas Vines Østergaard (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Vedtægter: 2023-09-21 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-25)