Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 55, st., 1253 København K (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 29, 2., 1058 København K (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2023-09-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Moonraker ApS. (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-09-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Moonraker Creative ApS. (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-09-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Moonraker Ventures ApS. (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2024-06-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-31 fjernes Legale ejere: Thorning Ellegaard ApS (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2023-09-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 29, 2., 1058 København K (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2023-09-14 tilføjes Direktion: Jens Philip Therp (direktør) (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-09-14 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 52.069,00 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 tilføjes Legale ejere: Thorning Ellegaard ApS, Therp & Kjems ApS, Risby Ventures ApS, Mønster ApS (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2023-09-14 tilføjes Navne: Moonraker Holding ApS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 tilføjes Reelle ejere: Jens Philip Therp (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2023-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 tilføjes Stiftere: Thorning Ellegaard ApS, Therp & Kjems ApS, Risby Ventures ApS, Mønster ApS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 tilføjes Vedtægter: 2023-09-14 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-22)