Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 3, 7700 Thisted (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 3, 7700 Thisted (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-10-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BISC & COOKIE ApS. (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordthy A/S. (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2024-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 3, 7700 Thisted (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 3, 7700 Thisted (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-10-06 tilføjes Direktion: Søren Wittrup Lukassen (direktør) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 fjernes Direktion: Jesper Landbo Lukassen (direktør) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 11.373.857,00 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 tilføjes Legale ejere: Yellow Invest ApS, Luks Holding ApS, B. Skov Holding ApS, ALL Invest 2021 ApS, SWL INVEST ApS (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-05 fjernes Legale ejere: Yellow Invest ApS, Luks Holding ApS, ALL Invest 2021 ApS (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 tilføjes Reelle ejere: Jesper Landbo Lukassen, Søren Wittrup Lukassen (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-10-06 fjernes Reelle ejere: Peter Landbo Lukassen, Anders Landbo Lukassen (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-05 fjernes Reelle ejere: Jesper Landbo Lukassen (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-10-06 tilføjes Vedtægter: 2023-10-06 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 3, 7700 Thisted (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-09-22 tilføjes Direktion: Jesper Landbo Lukassen (direktør) (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-09-22 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 7.960.001,00 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 tilføjes Legale ejere: Yellow Invest ApS, Luks Holding ApS, ALL Invest 2021 ApS (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-22 tilføjes Navne: AZ Investments ApS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 tilføjes Reelle ejere: Jesper Landbo Lukassen, Peter Landbo Lukassen, Anders Landbo Lukassen (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 tilføjes Stiftere: Yellow Invest ApS, Luks Holding ApS, ALL Invest 2021 ApS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 tilføjes Vedtægter: 2023-09-22 (offentliggjort 2023-10-06)
Den 2023-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-22)