Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Navne | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Innovations Allé 3, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Astrids Have 7, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 tilføjes Hjemmeside: www.aubel.dk (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@aubel.dk (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-03-27 tilføjes Legale ejere: Kasper Bøgelund Rud (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2024-03-27 tilføjes Reelle ejere: Kasper Bøgelund Rud (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-09-19 tilføjes Navne: Aubel ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-09-18 fjernes Navne: Rene Lyd ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-09-06 tilføjes Navne: Rene Lyd ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-09-19 tilføjes Vedtægter: 2023-09-19 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-09-06 tilføjes Vedtægter: 2023-09-06 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Astrids Have 7, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-09-06 tilføjes Direktion: Rene Skou Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-09-06 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-06 tilføjes Legale ejere: Rene Skou Holding ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-09-06 tilføjes Reelle ejere: Rene Skou Nielsen (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-06 tilføjes Stiftere: Rene Skou Holding ApS (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-15)