Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Laura Petrine Nielsen | 14.01.2002 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Flemming Troelsen | 29.11.1952 | 14.01.2002 | direktør |
Laura Petrine Nielsen | 29.11.1952 | 21.05.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Laura Petrine Nielsen | 29.11.1952 | bestyrelsesmedlem |
Elsebeth Troelsen | 29.11.1952 | bestyrelsesmedlem |
Niels Flemming Troelsen | 29.11.1952 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Kynne Frandsen | 29.11.1952 | 26.09.1996 | bestyrelsesmedlem |
Peder Emil Jensen | 29.11.1952 | 14.10.1993 | bestyrelsesmedlem |