Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.400.000,00 (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2024-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2024-09-24 tilføjes Vedtægter: 2024-09-24 (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2023-09-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 36, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Bestyrelse: Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil (formand) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Direktion: Ronald Lambertus Maria Bouwens (direktør) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendommen Harridslevgaard Slot samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-09-11 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2023-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2023-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Legale ejere: STANICO A/S (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Harridslev A/S (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Reelle ejere: Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Stiftere: STANICO A/S (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil alene, af direktionen i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Vedtægter: 2023-09-11 (offentliggjort 2024-09-27)
Den 2023-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-13)