Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidtvedgårdsvej 1, 8410 Rønde (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rågholmvej 6, 8410 Rønde (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-28 tilføjes Kontaktoplysninger: spiderdaimi@gmail.com (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-09-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Xor ApS. (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EMPLATE ApS. (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2024-01-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rågholmvej 6, 8410 Rønde (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2023-09-11 tilføjes Direktion: Martin Vestergård Mogensen (direktør) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandel i datterselskaber og associerede selskaber samt investering og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Legale ejere: Martin Vestergård Mogensen (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Navne: XNOR ApS (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Reelle ejere: Martin Vestergård Mogensen (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Stiftere: Martin Vestergård Mogensen (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Vedtægter: 2023-09-11 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-13)