Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-13 tilføjes Bestyrelse: Peter Frank Hansen (formand) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 fjernes Bestyrelse: Ivan Chrost (formand) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-12 fjernes Bestyrelse: Peter Frank Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 tilføjes Direktion: Ivan Chrost (direktør) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 fjernes Direktion: Flemming Kaj Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-09-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrimarken 1, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Bestyrelse: Peter Frank Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-09-06 tilføjes Direktion: Flemming Kaj Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering herunder i fast ejendom, projektudvikling, dyrkning af jord samt aktiviteter beslægtet hermed. (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-09-30 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-09-06 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Legale ejere: SAWO HOLDING A/S (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Navne: Buderupholmvej 28 A/S (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Reelle ejere: Flemming Kaj Christensen (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Stiftere: SAWO HOLDING A/S (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen, af formanden for bestyrelsen i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Vedtægter: 2023-09-06 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-11)