Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Erik Nørgaard Pedersen(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem, Formand, Reelle ejere | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Hans Houlind(virk.: 106) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 10,38 % | 14,15 % | 16,04 % | 26,42 % |
Jørgen Rübner(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Brian Ulskov Sørensen(virk.: 4) Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 10,32 % | 13,49 % | 15,08 % | 23,81 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jørgen Rübner | 01.01.2007 | Fasanvej 18, 8700 Horsens |
Niels Erik Nørgaard Pedersen | 01.01.2007 | Norsmindevej 215, 8340 Malling |
Brian Ulskov Sørensen | 01.01.2007 | P.G. Ramms Alle 9, 2000 Frederiksberg |
Hans Houlind | 15.02.2007 | Strandvangsvej 54, 8250 Egå |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BLUE LINE A/S | 26990181 | NORMAL | Engroshandel med computere, ydre enheder og software (465100) |
Blue Line Nordic A/S | 44285614 | NORMAL | Engroshandel med computere, ydre enheder og software (465100) |
Rho 8 A/S | 38988417 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Blue Line Nordic A/S. |
Sidst opdateret den 07.09.2023 og angivet som gældende fra 06.09.2023 (388 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BLUE LINE A/S | 26990181 |
Blue Line Consulting ApS | 35231986 |
BLUE LINE INVEST ApS | 35231986 |
BLUELINE MEDIA ApS | 29607656 |
Blue Line Nordic A/S | 44285614 |
BLUE LINE TRADING A/S | 21141402 |
Bluelink Shipping & Trading ApS | 44534282 |
Blue Living ApS | 44047039 |
Blue Living v/Jeanett Roepstorff | 17778390 |
Bluelobster.dk ApS | 38932578 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Erik Nørgaard Pedersen(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem, Formand, Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Hans Houlind(virk.: 106) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 33 | 0 | 0 | 28 | 44 | 1 |
Jørgen Rübner(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Ulskov Sørensen(virk.: 4) Dir., Bestyrelsesmedlem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 37 % | 0 % | 0 % | 24 % | 37 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Erik Nørgaard Pedersen(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem, Formand, Reelle ejere | 11 | 8 | 0 | 8 |
Hans Houlind(virk.: 106) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 108 | 29 | 2 | 20 |
Jørgen Rübner(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 2 | 0 | 5 |
Brian Ulskov Sørensen(virk.: 4) Dir., Bestyrelsesmedlem | 3 | 3 | 0 | 2 |
Sum | 126 | 42 | 2 | 35 |
Pct. | 61 % | 20 % | 1 % | 17 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |