Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2023-09-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Landevej 44, 6470 Sydals (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Landevej 44, 6470 Sydals (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Direktion: Jens Ole Bladt (direktør) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Direktion: Jens Ole Bladt (direktør) (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-01-01 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Legale ejere: Jens Ole Bladt (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Legale ejere: Jens Ole Bladt (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Navne: Bladt Interim ApS (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Navne: Bladt Interim ApS (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Reelle ejere: Jens Ole Bladt (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Reelle ejere: Jens Ole Bladt (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Stiftere: Jens Ole Bladt (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Stiftere: Jens Ole Bladt (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber samt foretage investeringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 tilføjes Vedtægter: 2023-09-04 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kongshoved ApS. (offentliggjort 2023-09-06)