Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Kapital | Legale ejere | Vedtægter | ||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-08-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: I-Wood Denmark ApS. (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2024-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 170.000,00 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 136.000,00 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-30 tilføjes Legale ejere: CKO Holding, Holstebro ApS, Mikkel Galsgaard Holding ApS (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-29 fjernes Legale ejere: CKO Holding, Holstebro ApS, Mikkel Galsgaard Holding ApS (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-27 tilføjes Legale ejere: IDSeed ApS (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-26 fjernes Legale ejere: IDSeed ApS (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-09-30 tilføjes Vedtægter: 2024-09-30 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-09-27 tilføjes Vedtægter: 2024-09-27 (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 4, 6973 Ørnhøj (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Bestyrelse: Michael Lindal Overgaard (formand) (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Direktion: Casper Krogh Olesen (direktør) (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje formuegenstande, herunder kapitalandele i andre selskaber, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-08-29 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Legale ejere: IDSeed ApS, CKO Holding, Holstebro ApS, Mikkel Galsgaard Holding ApS, LM HOLDING, GRØNBJERG ApS (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Navne: I-Wood Holding Denmark ApS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Reelle ejere: Lars Vestergaard Mortensen, Casper Krogh Olesen, Mikkel Kristensen Galsgaard (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2023-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Stiftere: Mikkel Galsgaard Holding ApS, LM HOLDING, GRØNBJERG ApS, IDSeed ApS, CKO Holding, Holstebro ApS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Vedtægter: 2023-08-29 (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-30)