Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellebækgade 41, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 69, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2023-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AM2 Partners ApS. (offentliggjort 2023-10-15)
Den 2024-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 69, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 69, 2200 København N (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 69, 2200 København N (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-08-24 tilføjes Direktion: Pires Sabah Hassan (direktør) (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og andre lignende investeringer efter ledelsens skøn (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-08-31 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-08-24 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Legale ejere: Pires Sabah Hassan (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Navne: PHAN Holding ApS (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Reelle ejere: Pires Sabah Hassan (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Stiftere: Pires Sabah Hassan (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Vedtægter: 2023-08-24 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-24)