Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Ejerskaber |
Den 2023-08-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-29 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-11 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Båstrupgyde 5, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Direktion: Amritvir Singh Rai (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at købe sig ind i andel af andet firma (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-09-30 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-08-11 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Kontaktoplysninger: rickyamritrai@gmail.com (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Legale ejere: Amritvir Singh Rai (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Navne: Rai ApS (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Reelle ejere: Amritvir Singh Rai (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Stiftere: Amritvir Singh Rai (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Amritvir Singh Rai. (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Vedtægter: 2023-08-11 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TIR NA NÓG ApS. (offentliggjort 2023-10-11)