Sektion (alle) | |||||||
Bibranche | Binavne | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 fjernes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2024-04-12 fjernes Bibranche: Taxikørsel (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2023-12-01 tilføjes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2023-12-01 tilføjes Bibranche: Taxikørsel (offentliggjort 2024-04-13)
Den 2023-11-30 tilføjes Binavne: Royal Cleaning and Gardening Service ApS (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-30 tilføjes Vedtægter: 2023-11-30 (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-08-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.J. Holst Vej 6, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Direktion: Bahar Söylemez (direktør) (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fremstilling af bageriprodukter samt hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-08-22 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Legale ejere: Bahar Söylemez (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Navne: Royal Naan ApS (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Reelle ejere: Bahar Söylemez (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Stiftere: Bahar Söylemez (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Vedtægter: 2023-08-22 (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-23)