Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bindesbøllsvej 7, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Binavne: Øresunds Marine Service ApS, Øresunds Bådservice ApS (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Direktion: Laurits Svejdal Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-08-18 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Hovedbranche: Reparation og vedligeholdelse af skibe og både (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Legale ejere: Louis Franck Bivona Dahl, Laurits Svejdal Bertelsen, Propulsion ApS (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-08-18 fjernes Legale ejere: Louis Franck Bivona Dahl, Laurits Svejdal Bertelsen (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-08-18 tilføjes Navne: Øresunds Marine ApS (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Reelle ejere: Louis Franck Bivona Dahl, Eigil Mølgaard (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Stiftere: Propulsion ApS (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Vedtægter: 2023-08-18 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-22)