Sektion (alle) | |||||||
Regnskabs år | Vedtægter | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-29 tilføjes Vedtægter: 2024-04-29 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-08-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BYGMESTEREN ENTREPRISE APS. (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FSY Holding ApS. (offentliggjort 2023-09-01)
Den 2023-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Snogekær 25G ApS. (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-08-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Gadekæret 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Direktion: Nicki Bogh Carlsson (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele. Indskuddet i forbindelse med stiftelsen består af 100% af anparterne i BYGMESTEREN ENTREPRISE ApS, CVR-nr. 36042621. (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-08-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-08-18 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-08-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Legale ejere: Nicki Bogh Carlsson (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Navne: NIBOCA Holding ApS (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Reelle ejere: Nicki Bogh Carlsson (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-08-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-08-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Stiftere: Nicki Bogh Carlsson (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Vedtægter: 2023-08-18 (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-08-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-22)
Den 2023-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-22)