Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trindsøvej 6, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Islev Have 25, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islev Have 25, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 32, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-08-15 tilføjes Direktion: Blerim Cazimi (direktør) (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-08-15 (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Legale ejere: Blerim Cazimi ApS (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Navne: BC S ApS (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Reelle ejere: Blerim Cazimi (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Stiftere: Blerim Cazimi ApS (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Vedtægter: 2023-08-15 (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-21)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-21)